Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Christian Peter Løth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Ronnie Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRIVATE BRANDS A/S. (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Ronnie Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Katrine Louise Sonnerup (direktør) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: Clabia Aps (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: SONNERUP APS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Jensen (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Katrine Louise Sonnerup (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Katrine Louise Sonnerup, SONNERUP HOLDING ApS, SONNERUP APS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: HHJ Give ApS, GUSTAV INVEST ApS, BENT P.K. BERTELSEN HOLDING ApS, Katrine Louise Sonnerup, SONNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Dines Sonnerup Petersen, Katrine Louise Sonnerup (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Peter Dines Sonnerup Petersen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: SONNERUP APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Katrine Louise Sonnerup (direktør) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Peter Dines Sonnerup Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: SONNERUP APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: HHJ Give ApS, GUSTAV INVEST ApS, BENT P.K. BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: SONNERUP HOLDING ApS, HHJ Give ApS, GUSTAV INVEST ApS, BENT P.K. BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Direktion: Martin Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: SONNERUP HOLDING ApS, HHJ Give ApS, GUSTAV INVEST ApS, BENT P.K. BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2011-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 108, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 fjernes Direktion: Peter Fredskild (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: PRIVATE BRANDS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-01 fjernes Navne: FREDSON HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: FREDSON HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: FREDSON HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 108, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Direktion: Peter Fredskild (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Navne: FREDSON HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-03 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Stiftere: Peter Fredskild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)