Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 14, 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Legale ejere: Finn Almbjerg, Ole Almbjerg, Ib Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Navne: ALMBJERG BROS. ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Reelle ejere: Finn Almbjerg, Ole Almbjerg, Ib Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Stiftere: Ole Almbjerg, Ib Almbjerg, Finn Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Finn Almbjerg (direktion) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2017-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2017-05-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 14, 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøndalsvej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: ALMBJERG BROS. ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: ALMBJERG BROS. ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndalsvej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2006-07-03 tilføjes Direktion: Finn Almbjerg (direktion) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2006-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Legale ejere: Finn Almbjerg, Ole Almbjerg, Ib Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Navne: ALMBJERG BROS. ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Reelle ejere: Finn Almbjerg, Ole Almbjerg, Ib Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2006-07-03 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Stiftere: Ole Almbjerg, Ib Almbjerg, Finn Almbjerg (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2006-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2006-07-03 tilføjes Vedtægter: 2006-07-03 (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-26)