Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Overgaard Jakobsen | 03.07.2006 | 10.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lutz Könnecker | 15.04.2009 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Knud Overgaard Jakobsen | 03.07.2006 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peder Jakobsen | 03.07.2006 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lone Jakobsen | 03.07.2006 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jette Jakobsen | 03.07.2006 | 05.01.2017 | bestyrelsesmedlem |