Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gravity4 Europe A/S. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2019-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Agermånevej 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Binavne: PRICEZOO.DK ApS, PRICEZOO.COM ApS, PRICEZOO DANMARK ApS, PRICEZOO ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Hovedbranche: Reproduktion af indspillede medier (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: thomas.paludan@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Legale ejere: PALUDANSOFT ApS, VMJ MARKETING ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Navne: EUROPEAN MARKETING SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes ObligatoriskEmail: thomas.paludan@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Reelle ejere: Jimmi Meilstrup, Thomas Paludan, Morten Grønning Vilsen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Stiftere: PALUDANSOFT ApS, J. MEILSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 fjernes Bestyrelse: Jimmi Meilstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Morten Grønning Vilsen (direktion) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-09-16 fjernes Legale ejere: J. MEILSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agermånevej 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 40, 4., 1165 København K (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas.paludan@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-08-22 tilføjes ObligatoriskEmail: thomas.paludan@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-03-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 40, 4., 1165 København K (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 68, 3., 1358 København K (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2011-05-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og formidling af reklamer på Internettet gennem datterselskaber i ind- og udland og udvikling af software til brug herfor samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2011-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2011-02-17 tilføjes Vedtægter: 2011-02-17 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2009-06-08 tilføjes Bestyrelse: Morten Grønning Vilsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2008-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 68, 3., 1358 København K (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, 1., 1455 København K (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reproduktion af indspillede medier (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reproduktion af it-medier (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2007-11-10 fjernes Bestyrelse: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: Morten Grønning Vilsen (direktion) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2007-02-01 fjernes Direktion: Jimmi Meilstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Hovedbranche: Reproduktion af it-medier (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Direktion: Jimmi Meilstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-09-21 tilføjes Legale ejere: VMJ MARKETING ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-09-21 tilføjes Navne: EUROPEAN MARKETING SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-09-20 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 2006 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Grønning Vilsen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, 1., 1455 København K (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jimmi Meilstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2006-07-03 tilføjes Binavne: PRICEZOO.DK ApS, PRICEZOO.COM ApS, PRICEZOO DANMARK ApS, PRICEZOO ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Legale ejere: J. MEILSTRUP INVEST ApS, PALUDANSOFT ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2006-07-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 2006 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Meilstrup, Thomas Paludan (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Stiftere: PALUDANSOFT ApS, J. MEILSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-26)