Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ashley James Mackie | 12.05.2020 | direktør |
Adam Charles Mackie | 20.05.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Naghmeh Monica Hashemi Ghochani | 04.09.2023 | 22.11.2023 | direktør |
Kimmie Kubis Tronborg | 17.02.2020 | 04.09.2023 | direktør |
Vibeke Rohde | 06.09.2019 | 17.02.2020 | direktør |
Pernille Ohlsen | 08.05.2012 | 06.09.2019 | adm. dir |
Søren Søgaard | 13.11.2006 | 08.05.2012 | adm. dir |
Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen | 25.08.2006 | 31.10.2006 | direktør |
Jørgen Herman Melchior | 01.04.2006 | 25.08.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adam Charles Mackie | 25.08.2006 | 20.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ashley James Mackie | 25.08.2006 | 20.05.2014 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2006 | 25.08.2006 | formand |