Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skov-Torupvej 6, 4683 Rønnede (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skov-Torupvej 6, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skov-Torupvej 6, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Bibranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Interessenter: Katja Dalgaard Nielsen, Henrik Rosenberg Jensen (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: Bøgelund v/Katja Nielsen & Henrik Jensen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rosenberg Jensen, Katja Dalgaard Nielsen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)