Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevænget 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Binavne: PARANOWSKI ApS, JUPCO ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-06 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Legale ejere: Juliusz Paranowski (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Navne: JUP CONSULT ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: Juliusz Paranowski (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Stiftere: PARANOWSKI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Juliusz Paranowski (direktion) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-17 tilføjes Legale ejere: Juliusz Paranowski (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2010-06-17 tilføjes Reelle ejere: Juliusz Paranowski (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2009-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er management consulting og at drive entreprenørvirksomhed indenfor byggebranchen samt dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2009-01-19 tilføjes Navne: JUP CONSULT ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2009-01-18 fjernes Navne: PARANOWSKI ApS (offentliggjort 2005-04-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2009-01-19 tilføjes Vedtægter: 2009-01-19 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevænget 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevænget 9 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-04-27 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2005-04-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevænget 9 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Binavne: PARANOWSKI ApS, JUPCO ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Direktion: Juliusz Paranowski (direktion) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2005-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-06 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Navne: PARANOWSKI ApS (offentliggjort 2005-04-07)
Den 2005-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2005-04-06 tilføjes Stiftere: PARANOWSKI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)