Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-07-18 fjernes Binavne: PNE STEEL A/S, P.N. ERICHSEN STEEL A/S, HOKODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 9, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 fjernes Bestyrelse: Per Christian Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Direktion: Steffen Busk Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 fjernes Navne: AH INDUSTRIES COMPONENTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Bestyrelse: Henning Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-25 tilføjes Bestyrelse: Henning Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 fjernes Bestyrelse: Erik Ingemann Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Navne: AH INDUSTRIES COMPONENTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 fjernes Navne: HOKODAN A/S (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2007-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Vedtægter: 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-31 tilføjes Bestyrelse: Anders Carl Ingvar Karlsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Bestyrelse: Kai Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-27 fjernes Bestyrelse: Lars Blavnsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-29 tilføjes Bestyrelse: Kai Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-06 fjernes Bestyrelse: Steffen Køhler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Bibranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2005-12-31 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Direktion: Steffen Busk Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Direktion: Arne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 9, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 tilføjes Bestyrelse: Steffen Køhler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Direktion: Arne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Navne: HOKODAN A/S (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2005-06-16 fjernes Navne: KR 422 A/S (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-06-17 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Bibranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2005-06-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2005-05-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2005-08-19)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Binavne: PNE STEEL A/S, P.N. ERICHSEN STEEL A/S, HOKODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2005-08-19)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: KR 422 A/S (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)