Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AXIII MPH INVEST ApS. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: TREVILLE INVEST ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UJS WATCH ApS. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: COBRAND ApS. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EMMASVEJ 17 ApS. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Miiskin ApS. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VANTAGE MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2016-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Treville & Co. A/S. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LONCA HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TLDK INVEST APS. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N1C2 ApS. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2017-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Axcel Management Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2017-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Treville & Co. A/S. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax V Management Invest II K/S. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax V Management Invest K/S. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aramis ApS. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Bygstubben Holding ApS. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2NF Invest ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 1NF ApS. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bygstubben Holding ApS. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REDGREEN Group ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2019-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Treville Fund Management ApS. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Treville Fund EC VII ApS. (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UIM Funds ApS. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TLDK Invest II ApS. (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Binavne: Waldorf & Statler ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: cly@trevilleco.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: cly@beierholm.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 22, 4., 1050 København K (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: cly@beierholm.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 tilføjes Binavne: Waldorf & Statler ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2013-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1., 1408 København K (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1., 1408 København K (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2011-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2010-08-24)
Den 2011-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Vedtægter: 2011-06-27 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2010-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2010-08-24)
Den 2010-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trørødvej 50, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trørødvej 50, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2009-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 73, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 73, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 73, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 73, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Nikolaj Vejlsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Vejlsgaard (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2005-06-28 tilføjes Navne: UIM HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-27 fjernes Navne: KR 1292 ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-06-28 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Vejlsgaard (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2005-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: KR 1292 ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)