Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Navne | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 13, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 13, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2011-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Pacific International ApS. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 13, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kgr@frontier.dk (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: kgr@ifu.dk (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-16 tilføjes Direktion: Kim Gredsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive virksomhed med handel, industri og tjenesteydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et direktionsmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Vedtægter: 2014-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 fjernes Bestyrelse: Kim Gredsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2011-05-29 tilføjes Navne: VALEREKUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-05-28 fjernes Navne: ST. MAKIMA HOLDINGS ApS (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsvej 4, 2840 Holte (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2010-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kgr@ifu.dk (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-10-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsvej 4, 2840 Holte (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2007-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 10, 1173 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: ST. MAKIMA HOLDINGS ApS (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2007-05-30 fjernes Navne: MAKIMA HOLDINGS ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2006-08-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Hvitfeldts Stræde 10, 1173 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Gredsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Legale ejere: Kim Gredsted (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-01-27 tilføjes Navne: MAKIMA HOLDINGS ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-01-27 tilføjes Reelle ejere: Kim Gredsted (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-27 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Stiftere: Kim Gredsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)