Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Vindbæk Skjødt-Jakobsen | 23.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Plougmann | 31.03.2020 | 23.08.2021 | direktør |
Henrik Stærmose | 16.02.2012 | 31.03.2020 | direktør |
Peter Vindbæk Skjødt-Jakobsen | 04.04.2005 | 16.02.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Kallesøe | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hoff Jakobsen | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Grene Thomsen | 23.08.2021 | formand |
Poul Plougmann | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stærmose | 25.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vindbæk Skjødt-Jakobsen | 04.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Kirk Johansen | 23.08.2021 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Casper Kirk Johansen | 31.03.2020 | 22.08.2021 | formand |
Jacob Brunsborg | 06.02.2015 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Casper Kirk Johansen | 25.01.2012 | 30.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Plougmann | 25.01.2012 | 30.03.2020 | formand |
Søren Hjardemaal Jansen | 25.01.2012 | 06.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Diana Rohde | 03.12.2010 | 25.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Skjødt-Jakobsen | 04.04.2005 | 25.01.2012 | formand |
Nikolaj Hay Linde | 04.04.2005 | 03.12.2010 | bestyrelsesmedlem |