Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 tilføjes Direktion: Svend Højkrogh Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Marianne Vang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 tilføjes Legale ejere: Svend Højkrogh Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Legale ejere: Marianne Vang Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Legale ejere: Svend Højkrogh Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 tilføjes Reelle ejere: Svend Højkrogh Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Reelle ejere: Marianne Vang Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Reelle ejere: Svend Højkrogh Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 4, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smaragdvej 5, 5. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: famvang@me.com (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smaragdvej 5, 5. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Stævnen 46, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2017-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnen 46, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2014-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 24, 6040 Egtved (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2012-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-04 tilføjes Vedtægter: 2012-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: Egtved Revision A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 24, 6040 Egtved (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2007-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 22, 6040 Egtved (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 22, 6040 Egtved (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 22, 6040 Egtved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2005-05-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtvedvej 22, 6040 Egtved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2005-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-19 tilføjes Direktion: Marianne Vang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2005-04-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 tilføjes Legale ejere: Svend Højkrogh Nielsen, Marianne Vang Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2005-04-19 tilføjes Navne: VANG INVEST ApS (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2005-04-18 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4079 (offentliggjort 2005-03-31)
Den 2005-04-19 tilføjes Reelle ejere: Svend Højkrogh Nielsen, Marianne Vang Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2005-04-19 tilføjes Revisor: Egtved Revision A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4079 (offentliggjort 2005-03-31)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-31)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)