Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Walther Thygesen | 11.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Ihlermann Droob Johansen | 29.01.2016 | 11.11.2016 | direktør |
Anne Marie Hyldgaard Jakobsen | 29.06.2015 | 29.01.2016 | direktør |
Jakob Storm Ørnskov | 07.11.2014 | 29.06.2015 | direktør |
Christian Lyck | 21.03.2012 | 07.11.2014 | direktør |
Casper Lilja Jensen | 10.03.2011 | 21.03.2012 | direktør |
Jan Thomsen | 13.04.2010 | 10.03.2011 | direktør |
Hans Thygesen | 29.05.2007 | 13.04.2010 | direktør |
Michael Hansen | 19.12.2006 | 29.05.2007 | direktør |
Nete Bech Lauridsen Tinning | 27.01.2006 | 19.12.2006 | direktør |
Jørgen Einer-Jensen Brammer | 31.03.2005 | 27.01.2006 | direktør |