Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-23 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: SJÆLSØ GRUPPEN A/S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET TEGLHOLMEN ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-05 fjernes Direktion: Flemming Joseph Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Jesper Bahn Damgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2016-12-23 fjernes Direktion: Kim Breyen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2015-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2012-10-31 fjernes Direktion: Torben Black (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-15 tilføjes Formål: Komplementarselskabets formål er at være komplementar i Byggemodningsselskabet Teglholmen P/S samt at forestå administrationen heraf (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2011-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2011-09-15 tilføjes Vedtægter: 2011-09-15 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2010-05-25 tilføjes Direktion: Torben Black (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 fjernes Direktion: Jørgen Junker Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Joseph Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 tilføjes Direktion: Jørgen Junker Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-17 fjernes Direktion: Jens Eger Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Black (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Karl-Gustav Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Bestyrelse: Britta Køster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-09 fjernes Bestyrelse: Henning Hummelmose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Bestyrelse: Henning Hummelmose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 fjernes Bestyrelse: Ib Henrik Rønje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2005-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 tilføjes Bestyrelse: Ib Henrik Rønje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-25 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-25 tilføjes Direktion: Jens Eger Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-25 fjernes Direktion: Annemette Heller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-25 tilføjes Legale ejere: SJÆLSØ GRUPPEN A/S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-05-25 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET TEGLHOLMEN ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-05-24 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2031 (offentliggjort 2005-03-30)
Den 2005-05-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-23 tilføjes Direktion: Annemette Heller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-23 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2031 (offentliggjort 2005-03-30)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)