Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 44, kl., 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-17 fjernes Direktion: Helene Egsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: helene@ef-r.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-17 fjernes Navne: EGSGAARD & FELDSTEIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: helene@ef-r.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-31 fjernes Direktion: Katja Feldstein Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 44, kl., 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Katja Feldstein Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bogføring og regnskabsassistance (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: EGSGAARD & FELDSTEIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2029 (offentliggjort 2005-03-30)
Den 2005-05-11 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Vedtægter: 2005-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2029 (offentliggjort 2005-03-30)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)