Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-01 fjernes Revisor: Gribskov Revision v/Bill Lundstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Vedtægter: 2009-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Revisor: Gribskov Revision v/Bill Lundstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-13 tilføjes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 fjernes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randvolden 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Direktion: Torben Harpøth Johannesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Legale ejere: Torben Harpøth Johannesen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2005-02-07 tilføjes Navne: HARPØTH CONSULTING ApS (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-02-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Harpøth Johannesen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2005-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-07 tilføjes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)