Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Elbrønd Pedersen(virk.: 18) | 0 % | 5,88 % | 5,88 % | 11,76 % |
Christian Bring(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen(virk.: 193) | 0 % | 0,52 % | 0,52 % | 5,70 % |
Thomas Panteli(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0,83 % | 0,83 % | 5,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Bring | 01.01.2007 | Smallegade 2, 4700 Næstved |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 31.08.2013 | Aurehøjvej 19, 2900 Hellerup |
Thomas Panteli | 15.04.2021 | Voldumvej 22, 2610 Rødovre |
Henrik Elbrønd Pedersen | 15.02.2024 | Gartnerbyen 6, 5200 Odense V |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.04.2005 | 100,30 (km) | H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V | Niels W Gades Vej 34, 4700 Næstved |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Niels W Gades Vej 34, 4700 Næstved | Niels W Gades Vej 34, 4700 Næstved |
30.12.2011 | 94,56 (km) | Niels W Gades Vej 34, 4700 Næstved | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg |
05.03.2012 | 0,00 (km) | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg |
15.03.2012 | 0,00 (km) | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg |
01.08.2014 | 0,00 (km) | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg |
24.02.2017 | 12,59 (km) | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg | Ringager 4C, 2605 Brøndby |
11.10.2019 | 0,12 (km) | Ringager 4C, 2605 Brøndby | Ringager 2A, 2605 Brøndby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.09.2024 og angivet som gældende fra 18.04.2005 (7078 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SauerConcept Patent ApS | 41139781 |
SAUER EJENDOMME ApS | 29627029 |
SAUER HOLDING 2007 ApS | 30207874 |
SAUER HOLDING ApS | 30205006 |
SAUERKLEE A/S | 28508808 |
SAUERMILCH HOLDING ApS | 31581699 |
SAUER RASMUSSEN HOLDING ApS | 32670644 |
SAUER RENEWABLES ApS | 33785135 |
Sauers cykelservice | 35608990 |
Sauers Kollegiet | 29261296 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Elbrønd Pedersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Christian Bring(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen(virk.: 193) Ikke aktiv i virksomheden. | 80 | 0 | 2 | 9 | 98 | 4 |
Thomas Panteli(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 1 % | 5 % | 48 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Elbrønd Pedersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 7 | 1 | 5 |
Christian Bring(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 11 | 1 | 6 |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen(virk.: 193) Ikke aktiv i virksomheden | 186 | 5 | 1 | 7 |
Thomas Panteli(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 233 | 24 | 3 | 19 |
Pct. | 84 % | 9 % | 1 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |