Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 tilføjes Bestyrelse: Sasha Elizabeth Denham (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 fjernes Bestyrelse: Niels Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2010-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SNOWFOSS A/S. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-10 tilføjes Vedtægter: 2023-08-10 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Nicolaj Løve Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Direktion: Hans Adam Erling Foss (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Bestyrelse: Toke Alexander Foss (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Nils Christian Foss (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ft@fossflakes.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: sj@fossflakes.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 tilføjes Binavne: Snowfoss A/S, Snowbiz A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-07 tilføjes Vedtægter: 2016-12-07 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@fossflakes.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@fossflakes.dk (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@fossflakes.dk (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Legale ejere: ADAM FOSS ApS, FJV Foss Holding A/S, MARLIN ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-03-22 tilføjes Navne: FOSSFLAKES A/S (offentliggjort 2013-06-10)
Den 2013-03-21 fjernes Navne: FOSSFILL ApS (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2013-03-22 tilføjes Reelle ejere: Hans Adam Erling Foss (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2013-03-22 tilføjes Vedtægter: 2013-03-22 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2013-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-06-10)
Den 2013-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 158.684,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2007-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindborgvej 145, 7800 Skive (offentliggjort 2007-02-18)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Bestyrelse: Hans Adam Erling Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindborgvej 145, 7800 Skive (offentliggjort 2007-02-18)
Den 2007-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 20, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-20 tilføjes Bestyrelse: Niels Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-14 tilføjes Navne: FOSSFILL ApS (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-13 fjernes Navne: A FOSS CO ApS (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-10 tilføjes Navne: A FOSS CO ApS (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 20, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-03-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Adam Erling Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-10 tilføjes Direktion: Hans Adam Erling Foss (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2005-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Stiftere: MARLIN ApS, Frederikke Amalie Bodil Foss, FJV Foss Holding A/S, ADAM FOSS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)