Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prærievænget 3, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Højtoftegade 16, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Vedtægter: 2013-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 fjernes Revisor: POUL H HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2010-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højtoftegade 16, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højtoftegade 16, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højtoftegade 16, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 tilføjes Direktion: Bent Marius Vangsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Legale ejere: Bent Marius Vangsøe (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2005-03-11 tilføjes Navne: BMV INVEST ApS (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2005-03-11 tilføjes Reelle ejere: Bent Marius Vangsøe (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2005-03-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Revisor: POUL H HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2005-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)