Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torsten Pedersen | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Gundorph-Malling | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rose Susanne Petersen | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Dalsgaard | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mathiasen | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Gade Ærø | 04.08.2020 | formand |
Anita Ancker Lilliebjerg | 04.08.2020 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Frey Larsen | 04.08.2020 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Birger Abildgaard Villirs | 10.01.2018 | 01.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Barfoed | 14.06.2016 | 01.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Frøsig Jespersen | 30.05.2016 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Finn Gade Ærø | 25.05.2016 | 03.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rose Susanne Petersen | 01.10.2013 | 30.05.2016 | bestyrelse |
Niels Jørgen Østergaard | 12.09.2012 | 30.05.2016 | bestyrelse |
Susanne Lene Hartvig Sørensen | 11.10.2011 | 01.10.2013 | bestyrelse |
Britta Bartholdy Bech | 07.09.2011 | 30.12.2017 | bestyrelse |
Poul-Erik Pedersen | 07.09.2011 | 17.04.2017 | bestyrelse |
Vivi Skriver Andresen | 06.03.2008 | 19.04.2012 | bestyrelse |
Jesper Maarbjerg | 12.06.2005 | 07.09.2011 | bestyrelse |
Kai-Ole Gustav | 11.02.2005 | 21.03.2020 | formand |
Kirsten Ærø | 11.02.2005 | 30.05.2016 | bestyrelse |
Daisy Filipsen | 11.02.2005 | 08.12.2014 | bestyrelse |
Grethe Hostrup | 11.02.2005 | 11.10.2011 | bestyrelse |
Tove Barfoed | 11.02.2005 | 07.09.2011 | bestyrelse |
Frode Nyholm Gam | 11.02.2005 | 06.03.2008 | næstformand |