Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: Kvist Revision ApS, Kvist Revision ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Kvist Revision ApS, Kvist Revision ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2008-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET BØGEVÆNGET 2, SOLRØD STRAND ApS. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LÆGERNE BØGEVÆNGET 2, SOLRØD STRAND ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2024-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lægerne Bøgevænget, Solrød Strand ApS. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MENTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-02-04 fjernes Revisor: Kvist Revision ApS, Kvist Revision ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: Kvist Revision ApS, Kvist Revision ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Geert Børresen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 2, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Direktion: Thomas Geert Børresen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i et alment lægeselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Legale ejere: Thomas Geert Børresen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Navne: TB HOLDING AF 27.01.2005 ApS (offentliggjort 2005-03-18)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2005-01-27 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2005-01-27 tilføjes Stiftere: Thomas Geert Børresen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Vedtægter: 2005-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-18)
Den 2005-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)