Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Hans Vestergaard Ejendomme A/S (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 10. JUNI 1997 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 11.01.2006 ApS. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Cato Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Harald Westergaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægsinvestering i fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2005-03-07 tilføjes Bestyrelse: Harald Westergaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-07 tilføjes Direktion: Hans Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 10. JUNI 1997 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2005-03-07 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 7. MARTS 2005 (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-03-07 tilføjes Reelle ejere: Hans Vestergaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2005-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-03-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 10. JUNI 1997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)