Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterkant 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: Annette Tang Haargaard (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Navne: ERIK HAARGAARD FINANS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Annette Tang Haargaard (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2011-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HAARGAARD FINANS HOLDING A/S. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-21 fjernes Direktion: Svenn Haargaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Annette Tang Haargaard (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 tilføjes Vedtægter: 2016-12-03 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og dermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier i Haargaard Finans Holding A/S (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2013-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2013-11-23 tilføjes Vedtægter: 2013-11-23 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-13 tilføjes Legale ejere: Annette Tang Haargaard (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2008-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterkant 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2008-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 tilføjes Direktion: Svenn Haargaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2005-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Navne: ERIK HAARGAARD FINANS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2005-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)