Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kapital | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Binavne: Investeringsselskabet af 12/8 1991 ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2005-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MILCO ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.B.P. PLUS ApS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INVESTERINGSSELSKABET AF 12/8 1991 ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.160.634,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trymsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trymsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-07-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trymsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2006-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Plads 5, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Vedtægter: 2006-06-24 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2005-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Plads 5, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 tilføjes Direktion: Jeppe Kjærgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2005-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Legale ejere: Jeppe Kjærgaard Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-03-09 tilføjes Navne: GICO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2005-03-09 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kjærgaard Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-03-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Stiftere: Jeppe Kjærgaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2005-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)