Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2005-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DC EAST-TECH ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 22, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Direktion: Curt Højriis Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-02 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Legale ejere: Curt Højriis Jensen, Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: DCHJ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Reelle ejere: Curt Højriis Jensen, Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Stiftere: Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen, Curt Højriis Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-09-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2009-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 22, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2009-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2008-10-11)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2008-10-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Direktion: Curt Højriis Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, finansiering og investering samt besiddelse af anparter og aktier i selskaber indenfor det nævnte formål, samt at placere overskydende likviditet i anlægsaktiver. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-02 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Legale ejere: Curt Højriis Jensen, Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Navne: DCHJ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Reelle ejere: Curt Højriis Jensen, Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2005-03-02 tilføjes Stiftere: Jan Højriis Jensen, Helle Elisabeth Jensen, Curt Højriis Jensen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Vedtægter: 2005-03-02 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2005-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)