Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 19, 8643 Ans By (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-03 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Legale ejere: Carsten Bo Laursen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Navne: BADELEBEN KOMPLEMENTAR III ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Reelle ejere: Carsten Bo Laursen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Stiftere: DANISH WIND INVESTMENT A/S (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-18)
Den 2021-07-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-17 Statstidende Dekret
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-18)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Johnny Henrik Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Johnny Henrik Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-05-03 fjernes Direktion: Carsten Bo Laursen (direktion) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 19, 8643 Ans By (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2008-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 49, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-09 fjernes Direktion: Steffen Warneboldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 49, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 49, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 49, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortshøjvej 100, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Direktion: Carsten Bo Laursen (direktion) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2006-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i et tysk K/G i vindmølleprojekt i Badeleben, Tyskland. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2006-05-02 tilføjes Legale ejere: Carsten Bo Laursen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2006-05-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bo Laursen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2006-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2006-05-02 tilføjes Vedtægter: 2006-05-02 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortshøjvej 100, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-03 tilføjes Direktion: Steffen Warneboldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-03 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Navne: BADELEBEN KOMPLEMENTAR III ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-03 tilføjes Stiftere: DANISH WIND INVESTMENT A/S (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2005-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)