Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BF HOLDING, BRAMMING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2022-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske selskaber, endvidere handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Vedtægter: 2006-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreled 16, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2005-05-10)
Den 2005-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-09 tilføjes Legale ejere: Torben Ohlsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-05-09 tilføjes Reelle ejere: Torben Ohlsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-05-04 tilføjes Direktion: Torben Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-04 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-04 tilføjes Navne: TEBA HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-10)
Den 2005-05-03 fjernes Navne: DKB 1134 ApS (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-05-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Navne: DKB 1134 ApS (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)