Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Worm Høj | 03.03.2005 | 14.12.2012 | direktion |
Susanne Høj | 03.03.2005 | 14.12.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Martin Bank | 15.03.2011 | 13.09.2012 | formand |
Allan Worm Høj | 03.03.2005 | 14.12.2012 | bestyrelse |
Susanne Høj | 03.03.2005 | 15.03.2011 | bestyrelse |
Carsten Olsen | 03.03.2005 | 15.03.2011 | bestyrelse |