Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Vedtægter | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Munkevænget 8, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanefjordgade 181, 4792 Askeby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Direktion: Thomas Bo Helin Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Direktion: Bent Ellegård Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bo Helin Petersen, Sia Marie Helin Gudmundsson (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-28 fjernes Reelle ejere: Bent Ellegård Pedersen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-29 tilføjes Direktion: Bent Ellegård Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-09-29 tilføjes Reelle ejere: Bent Ellegård Pedersen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-08-14 fjernes Direktion: Liss Krogh (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-14 fjernes Reelle ejere: Liss Krogh (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Krogh Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-05-08 fjernes Legale ejere: KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-02-19 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-23 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-19 tilføjes Direktion: Liss Krogh (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2017-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-13 fjernes Direktion: Liss Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-20 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: orkisol@orkisol.com (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-23 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2007-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2007-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2007-03-06 tilføjes Vedtægter: 2007-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanefjordgade 181, 4792 Askeby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanefjordgade 181, 4792 Askeby (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-28 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-21 fjernes Revisor: Jørgen Tvedegaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanefjordgade 181, 4792 Askeby (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-30 tilføjes Direktion: Liss Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-30 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-30 tilføjes Navne: LIVSENERGI ApS (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-03-29 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4026 (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2005-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4026 (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2005-03-30 tilføjes Revisor: Jørgen Tvedegaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Legale ejere: KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2005-03-01 tilføjes Reelle ejere: Liss Krogh (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2005-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2005-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)