Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØSTJYSK MÆLK ApS. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 6, 5. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 6, 5. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-28 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 6, 5. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2009-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Christinedahlsvej 18, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Vedtægter: 2008-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christinedahlsvej 18, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christinedahlsvej 18, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 fjernes Binavne: ØTJYSK MÆLK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christinedahlsvej 18, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 tilføjes Binavne: ØTJYSK MÆLK HOLDING ApS, ØSTJYSK MÆLK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Direktion: Folmer Høgh Hornbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Legale ejere: Folmer Høgh Hornbæk (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-02-28 tilføjes Navne: FOLMER HORNBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2005-02-28 tilføjes Reelle ejere: Folmer Høgh Hornbæk (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-21)
Den 2005-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)