Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ehlers Nielsen | 09.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronni Kupresanin Rasmussen | 08.04.2013 | 09.11.2016 | direktør |
Henrik Ehlers Nielsen | 22.03.2010 | 08.04.2013 | direktør |
Jeanett Christensen | 14.05.2007 | 22.03.2010 | direktør |
Sanne Rasmussen | 16.03.2005 | 14.05.2007 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.02.2005 | 16.03.2005 | direktør |