Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2010-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSK LETLAND HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2011-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSK STÅLINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MAJ 2014 ApS. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2017-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSK Estate ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 2, 2. 5., 7700 Thisted (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 18, 2., 7700 Thisted (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-23 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-23 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 18, 2., 7700 Thisted (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2019-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendbjerg 33, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-05-22 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2014-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2011-04-14 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2011-04-14 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendbjerg 33, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2006-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Branddamsvej 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-17 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 fjernes Revisor: ST Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Navne: JENS K. SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-07-13 fjernes Navne: JKJS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2005-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Vedtægter: 2005-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Legale ejere: Jens Kjærgård Søndergård (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2005-04-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Kjærgård Søndergård (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Branddamsvej 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Binavne: JKJS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Jens Kjærgård Søndergård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: JKJS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: ST Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: Jens Kjærgård Søndergård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)