Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nielsen | 29.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hai Wing Phung | 02.02.2015 | 29.09.2017 | direktør |
Lars Georg Brandt | 12.05.2007 | 02.02.2015 | direktør |
Jørgen Hauglund | 29.11.2006 | 12.05.2007 | direktør |
Michael Hansen | 10.02.2006 | 29.11.2006 | direktør |
Jørgen Einer-Jensen Brammer | 23.02.2005 | 10.02.2006 | direktør |