Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Ellitsgaard Larsen | 28.05.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejvind Rasmussen | 16.02.2005 | 28.05.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Bjerrum Markussen | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ellitsgaard Larsen | 16.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buurgaard Jørgensen | 16.02.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Ellitsgaard Larsen | 05.05.2009 | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Rasmussen | 16.02.2005 | 05.05.2009 | bestyrelsesmedlem |