Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Revisor | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-10 tilføjes Bestyrelse: Karsten Mæng (formand) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-10 fjernes Bestyrelse: René Krøjgaard Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-10-04 tilføjes Direktion: Henrik Lawaetz Esborg (direktør) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-04 fjernes Direktion: Claus Skødt Hembo (direktør) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden eller af direktionen i forening med den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 tilføjes Bestyrelse: René Krøjgaard Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-09-29 fjernes Bestyrelse: Christina Hembo (formand) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: New Holding ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: CHRISTINA HEMBO ApS, Vadsbach Holding ApS, Alfrean Holding ApS, Mæng Holding ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vadsbach Jensen, René Jakobsen, Henrik Lawaetz Esborg, Anette Baagøe Mæng (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Claus Skødt Hembo, Christina Hembo (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-29 tilføjes Vedtægter: 2023-09-29 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Bestyrelse: Christina Hembo (formand) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-08-25 tilføjes Legale ejere: CHRISTINA HEMBO ApS, Vadsbach Holding ApS, Alfrean Holding ApS, Mæng Holding ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: CHRISTINA HEMBO ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 tilføjes Vedtægter: 2021-08-25 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af ure (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ure (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2010-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Poulsgade 8, 3., 7400 Herning (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-10 tilføjes Legale ejere: CHRISTINA HEMBO ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poulsgade 8, 3., 7400 Herning (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ure (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ure (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelstedsgade 21, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og distribution af produkter (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-08-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-08-09 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2005-08-09 tilføjes Vedtægter: 2005-08-09 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2005-04-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ure (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2005-04-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelstedsgade 21, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Direktion: Claus Skødt Hembo (direktør) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2005-03-23 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-23 tilføjes Navne: CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-03-22 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4021 (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Reelle ejere: Claus Skødt Hembo, Christina Hembo (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2005-03-23 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-18 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-18 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4021 (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)