Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2005-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harrestrupvej 64, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Harrestrupvej 64, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i helt eller delvis ejede datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren Jesper Frank Nielsen eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Vedtægter: 2013-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Legale ejere: Kirsten Juul Nielsen (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2005-04-11 tilføjes Direktion: Kirsten Juul Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harrestrupvej 64, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2005-01-24 tilføjes Direktion: Jesper Frank Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Frank Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-01-24 tilføjes Navne: LOFTAGER INVEST ApS (offentliggjort 2005-02-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Frank Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)