Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benyou Zhang | 25.10.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eli Heckscher | 25.10.2011 | 02.03.2012 | direktør |
Huiping Zhu | 17.02.2005 | 31.12.2011 | direktør |
Xiaoling Xiu | 17.02.2005 | 31.12.2011 | direktør |
Benyou Zhang | 17.02.2005 | 25.10.2011 | direktør |