Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 20, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jesper Årbjerg Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-07 fjernes Bestyrelse: Jan Carl Grubert (formand) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-06 fjernes Bestyrelse: Jesper Årbjerg Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-07 tilføjes Direktion: Jesper Årbjerg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-07 fjernes Direktion: Jan Carl Grubert (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-07 tilføjes Vedtægter: 2024-04-07 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2005-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S SAINTE MAXIME II. (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Jiang (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Yun Ying Jiang (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Dorte Lybecker Bruun, Kim Bruun (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Finn Maymann (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 20, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2019-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 22, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-17)
Den 2018-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Årbjerg Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-03-18 fjernes Bestyrelse: Mogens Ingolf Bønke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: Finn Maymann (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2014-06-23 tilføjes Direktion: Jan Carl Grubert (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere og investere i ikke-erhvervsmæssig anvendt sommerbolig i Sydfrankrig samt investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2014-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Upsalagade 22, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-17)
Den 2014-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrevang 40, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-04-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ingolf Bønke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-06 fjernes Bestyrelse: Hanne Inge Maymann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-24 fjernes Bestyrelse: Eva Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevang 40, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2008-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-13 fjernes Direktion: Bjarne Peter Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-13 fjernes Revisor: HANS AAGAARD LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2005-08-08)
Den 2006-05-19 tilføjes Legale ejere: Bente Møller Jensen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-05-02 tilføjes Bestyrelse: Eva Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-02 fjernes Bestyrelse: Jette Connie Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Legale ejere: Bente Ravn Holst (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-10-03 tilføjes Legale ejere: Jan Maymann (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-09-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Årbjerg Thomsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-08-01 tilføjes Legale ejere: Yun Ying Jiang, Mogens Ingolf Bønke (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2005-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2005-08-08)
Den 2005-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-08 fjernes Bestyrelse: Børge Michael Storm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-01 tilføjes Legale ejere: Jan Carl Grubert (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-08 tilføjes Bestyrelse: Børge Michael Storm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-08 tilføjes Direktion: Bjarne Peter Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SAINTE MAXIME II (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Revisor: HANS AAGAARD LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Stiftere: Jette Connie Hansen, Bjarne Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2005-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)