Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Hjorth Egeland | 01.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Jean Claesen | 29.09.2017 | 01.12.2021 | direktør |
Yves Léon Jozef Pinoy | 10.02.2005 | 29.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kerry Mok Tee Heong | 03.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hjorth Egeland | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Andrew Batten | 22.10.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Craig Allan Gibson Smyth | 29.09.2017 | 03.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Eva Kalawski | 15.09.2016 | 22.10.2018 | formand |
Marc Jean Claesen | 01.06.2011 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Xavier-Pierre Lansade | 08.09.2006 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Yves Léon Jozef Pinoy | 10.02.2005 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Phillippe Auguste Bijaoui | 10.02.2005 | 15.09.2016 | formand |
Jean-Pierre Frenund Marchand-Arpoume | 10.02.2005 | 08.09.2006 | bestyrelsesmedlem |