Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
F C M HOLDING ApS (CVR 30516753) | NORMAL | 10.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Møller Klitten Holding ApS (CVR 41431180) | 01.07.2020 | 10.04.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
F C M HOLDING ApS (CVR 30516753) | 01.07.2020 | 09.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
F C M HOLDING ApS (CVR 30516753) | 04.09.2008 | 30.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Freddie Christensen | 01.04.2005 | 01.07.2020 | 100,00% | 100,00 % |