Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2024-01-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Charlotte Jakobsen (formand) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-30 fjernes Bestyrelse: Ejvind Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-29 fjernes Bestyrelse: Helle Charlotte Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Ejvind Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 tilføjes Bestyrelse: Helle Charlotte Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Helle Charlotte Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2016-09-22 fjernes Bestyrelse: Paul Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: Michael Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-10 tilføjes Direktion: Ejvind Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2003-07-10 fjernes Direktion: Ingelise Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er public relation-virksomhed, produktion af reklamer, lay-outs og andet art-work samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Legale ejere: Ejvind Olesen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1992-12-23 tilføjes Reelle ejere: Ejvind Olesen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1992-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Vedtægter: 1992-12-23 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 1992-01-14 fjernes Direktion: Paul Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-12-27 fjernes Bestyrelse: Bente Lis Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-27 fjernes Direktion: Bente Lis Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Byvænge 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-07 tilføjes Bestyrelse: Bente Lis Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-10-07 tilføjes Direktion: Bente Lis Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-10-07 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-07 tilføjes Navne: BENTE OLESEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 1975-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Michael Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)