Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viggo Mulvad | 09.02.2005 | 13.02.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dion Møberg Eriksen | 23.03.2005 | 13.02.2009 | bestyrelse |
Hanne Hartoft | 23.03.2005 | 13.02.2009 | formand |
Viggo Mulvad | 09.02.2005 | 13.02.2009 | bestyrelse |
Ove Nørholm Andersen | 09.02.2005 | 23.03.2005 | formand |
Bo Anders Olesen | 09.02.2005 | 22.02.2005 | bestyrelse |