Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
A. Staaling Holding ApS (CVR 44294370) | NORMAL | 30.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JOHN STAALING EKSPORT ApS (CVR 84889210) | 01.10.2021 | 30.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Boet efter John Brejnbjerg Staaling | 18.08.2021 | 01.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
John Brejnbjerg Staaling | 08.02.2005 | 17.08.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
GENERALKOMMANDOEN ApS (CVR 30924460) | NORMAL | 26.10.2007 | 25.01.2023 | 100,00% | 100,00% |