Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlandsvangen 22, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: PARADIS NØRREBRO A/S (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Stiftere: Thor Thorøe, Jørgen Bjerre (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-10-27 fjernes Bestyrelse: Vibeke Starup Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Direktion: Tom Starup Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed, herunder forretning med indkøb, produktion og salg af isprodukter, mad og drikkevarer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: PARADIS NØRREBRO A/S (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2009-05-25 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 30.1.2009 (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-05-26 tilføjes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-05-26 tilføjes Vedtægter: 2009-05-26 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2009-01-30 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 30.1.2009 (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-01-29 fjernes Navne: PARADIS NØRREBRO A/S (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlandsvangen 22, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2008-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 12, 5., 1620 København V (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-02 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Starup Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Bestyrelse: Britta Overgaard Bjerre (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Direktion: Tom Starup Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Direktion: Thor Thorøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2007-10-18 fjernes Direktion: Jesper Hellberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Direktion: Jesper Hellberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Navne: PARADIS NØRREBRO A/S (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-04-19 fjernes Navne: PARADIS A/S (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 12, 5., 1620 København V (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2007-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 47, 1620 København V (offentliggjort 2005-02-17)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2005-03-10)
Den 2005-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 47, 1620 København V (offentliggjort 2005-02-17)
Den 2005-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 24, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 24, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Bestyrelse: Britta Overgaard Bjerre (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Direktion: Thor Thorøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Navne: PARADIS A/S (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Stiftere: Thor Thorøe, Jørgen Bjerre (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)