Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Martin Gravgaard | 22.11.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benjamin Frimann Lund | 01.11.2004 | 22.11.2006 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Christiansen | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mouritsen | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Martin Gravgaard | 22.11.2006 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Hjelt | 27.10.2016 | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Gravgaard | 22.11.2006 | 24.04.2019 | formand |
Trine Ring Ibsen | 22.11.2006 | 29.08.2016 | bestyrelse |
Benjamin Frimann Lund | 01.11.2004 | 22.11.2006 | bestyrelse |
Ulrik Nielsen | 01.11.2004 | 22.11.2006 | bestyrelse |
Jørn Skifter Andersen | 01.11.2004 | 22.11.2006 | bestyrelse |