Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Vedtægter | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 15, 8680 Ry (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: GBS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Navne: Selskabet 17. marts 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Geert Borg Smed (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Stiftere: STILLING HOLDING ApS, GBS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-26 fjernes Direktion: Geert Borg Smed (direktion) (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-17 tilføjes Navne: Selskabet 17. marts 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-03-16 fjernes Navne: FACTOTECH ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-17 tilføjes Vedtægter: 2020-03-17 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-03-28 Statstidende Dekret
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 15, 8680 Ry (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2015-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 4, 8680 Ry (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af sloftware til automatisering af ordreproducerende virksomheders salg- og specifikationsprocesser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2012-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2012-12-13 tilføjes Vedtægter: 2012-12-13 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2012-12-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 4, 8680 Ry (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2009-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 1, 8680 Ry (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 1, 8680 Ry (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 1, 8680 Ry (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-19 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2005-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosen 1, 8680 Ry (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2005-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 15, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 15, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 tilføjes Direktion: Geert Borg Smed (direktion) (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Legale ejere: GBS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Navne: FACTOTECH ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2005-02-01 tilføjes Reelle ejere: Geert Borg Smed (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Stiftere: STILLING HOLDING ApS, GBS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-29)