Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wellness Nordic A/S. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-12 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogårdsvej 209, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogårdsvej 209, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogårdsvej 209, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortekærsvej 155, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2005-09-05)
Den 2006-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bb@wellnessnordic.com (offentliggjort 2006-08-01)
Den 2006-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at drive virksomhed gennem aktie- og anpartsbesiddelse i datterselskaber samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Vedtægter: 2006-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortekærsvej 155, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2005-09-05)
Den 2005-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Einarsvej 9, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-09 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-05 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-05-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Einarsvej 9, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Direktion: Bent Bonde Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Legale ejere: Bent Bonde Pedersen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2005-01-31 tilføjes Navne: LEISURE HANDEL ApS (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-01-31 tilføjes Reelle ejere: Bent Bonde Pedersen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-31 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Stiftere: Bent Bonde Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)