Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-03 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2011-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Haderslevvej 108 ApS. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2014-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET TOLDERLUNDSVEJ 104-106, ODENSE ApS. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2015-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CBAR 2015 ApS. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2016-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Trappefabrikken A/S. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SECHER TRADING PORTUGAL A/S. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trappefabrikken A/S. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2018-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SECHER TRADING PORTUGAL A/S. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CBAR 2018 ApS. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2023-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TOLDERLUNDSVEJ 104-106, ODENSE ApS. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 23, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær 23, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 23, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsted Have 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-10 fjernes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-05 tilføjes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Vedtægter: 2009-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-11 fjernes Revisor: R2 REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsted Have 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Direktion: Claus Barrett (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Legale ejere: Claus Barrett (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-02-02 tilføjes Navne: CBAR HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Barrett (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2005-02-02 tilføjes Revisor: R2 REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Stiftere: Claus Barrett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)