Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BIREPO SYSTEM ApS. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2013-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BIREPO A/S. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2020-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Danish Cannabis Investment ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2020-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JE Holding 2021 ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JE Holding 2021 ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MobiCom Pro ApS. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 17, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 17, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-01-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 17, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 17, 2670 Greve (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-15 tilføjes Legale ejere: Eigil Niels Pedersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-09-14 fjernes Legale ejere: Eigil Niels Pedersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2006-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 17, 2670 Greve (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2006-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundager 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundager 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Direktion: Eigil Niels Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive formueforvaltning, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Legale ejere: Eigil Niels Pedersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2005-01-31 tilføjes Navne: BIREPO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-01-31 tilføjes Reelle ejere: Eigil Niels Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2005-01-31 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2005-01-31 tilføjes Stiftere: Eigil Niels Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Vedtægter: 2005-01-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)