Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Tore Johansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Tore Johansen | 01.05.2020 | Bernstorffsvej 195, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LOBO Entertainment v/Claus Tore Johansen | 28453191 | Aktiv | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.01.2008 | 10,52 (km) | Bakkegårds Alle 3, 1804 Frederiksberg C | Hovmarksvej 35A, 2920 Charlottenlund |
01.05.2020 | 1,25 (km) | Hovmarksvej 35A, 2920 Charlottenlund | Bernstorffsvej 195, 2920 Charlottenlund |
LOBO Entertainment v/Claus Tore Johansen. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 02.04.2005 (7129 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Lobo consult | 34935297 |
LOBO CONTRACT ApS | 34626650 |
LOBO EJENDOMME INVEST ApS | 29008744 |
LOBO Ejendomme IVS | 36490209 |
LOBO Entertainment v/Claus Tore Johansen | 28453191 |
LoBo Holding IVS | 36540419 |
Lobo Lab. Arkitektur ApS | 37585149 |
Lobo Møbler ApS | 34626650 |
LOBPA | 31802598 |
LOBRA SPORT ApS | 11397948 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Tore Johansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Tore Johansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |